Attention! Cette entité a été arrêtée. Les données affichées reflètent la situation lors de l'arrêt de l'entité.
Données de l'entité enregistrée
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0466.553.865 | ||
Statut: | Arrêté Depuis le 8 février 2024 | ||
Situation juridique: | Clôture de faillite Depuis le 8 février 2024 | ||
Date de début: | 15 juillet 1999 | ||
Dénomination: | Bouw - Construct Dénomination en néerlandais, depuis le 6 juillet 1999 | ||
Radiation d'office: |
Radiation suite au non dépôt des comptes annuels
(1) Depuis le 3 août 2013 | ||
Adresse du siège: |
Meersbloem-Melden 46
Boîte B
9700 Oudenaarde Depuis le 28 novembre 2005 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Type d'entité: | Personne morale | ||
Forme légale: |
Société privée à responsabilité limitée
(2) Depuis le 6 juillet 1999 | ||
Nombre d'unités d'établissement (UE): | 1
Données et Activités par UE | ||
| |||
Fonctions | |||
Gérant (3) | De Munck , Jannick | Depuis le 7 novembre 2001 | |
Curateur (désignation par tribunaux) | Van den Berghe , Carla | Depuis le 1 juin 2006 | |
| |||
Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant forain | |||
Entrepreneur menuisier-charpentier Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Installateur en chauffage central Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Entrepreneur plafonneur-cimentier Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Entrepreneur de maçonnerie et de béton Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Entrepreneur carreleur Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Installateur-électricien Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Entrepreneur de vitrage Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Installateur sanitaire et de plomberie Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Installateur de chauffage au gaz par appareils individuels Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Fabricant-installateur d'enseignes lumineuses Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Entrepreneur d'étanchéité de constructions Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Entrepreneur de travaux de démolition Depuis le 7 octobre 1999 | |||
Connaissances de gestion de base Depuis le 7 octobre 1999 | |||
| |||
Qualités | |||
Entreprise soumise à inscription Depuis le 1 novembre 2018 | |||
| |||
Autorisations | |||
Pas de données reprises dans la BCE. |
| |||
Données financières | |||
Assemblée générale | mai | ||
Date de fin de l'année comptable | 31 décembre | ||
| |||
Liens entre entités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Liens externes | |||
Publications au Moniteur belge
Publications des comptes annuels à la BNB Base de données des statuts et des pouvoirs de représentation (actes notariés) |
(1)Cette radiation administrative indique que l'entité n'a pas déposé ses comptes annuels à la Banque nationale de Belgique et ce, pendant au moins 3 exercices comptables consécutifs.
(2)En application de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, la forme légale « Société privée à responsabilité limitée » doit, depuis le 1 janvier 2020, être lue comme étant « Société à responsabilité limitée ».
(3)En application de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, la fonction « Gérant » doit, du 1 janvier 2020 au Administrateur , être lue comme étant « 8 février 2024 ».
Vers le haut de la page Retour