Données de l'entité enregistrée
Généralités | ||||||
Numéro d'entreprise: | 0415.416.851 | |||||
Statut: | Actif | |||||
Situation juridique: | Dissolution volontaire – liquidation Depuis le 11 juillet 2016 | |||||
Date de début: | 8 octobre 1975 | |||||
Dénomination: | PASSION Dénomination en français, depuis le 23 janvier 1991 | |||||
Abréviation: |
G.C. Dénomination en français, depuis le 30 avril 1986 | |||||
Adresse du siège: |
Rue des Pêcheries 33
1170 Watermael-Boitsfort Depuis le 8 octobre 1975 | |||||
Numéro de téléphone: |
| |||||
Numéro de fax: |
| |||||
E-mail: |
| |||||
Adresse web: |
| |||||
Type d'entité: | Personne morale | |||||
Forme légale: |
Société privée à responsabilité limitée
(2) Depuis le 8 octobre 1975 | |||||
Nombre d'unités d'établissement (UE): | 1
Données et Activités par UE | |||||
| ||||||
Fonctions | ||||||
Gérant (3) | Heistercamp , Mathieu | Depuis le 15 juillet 2013 | ||||
Liquidateur | Verhaeghe , Michel | Depuis le 11 juillet 2016 | ||||
| ||||||
Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant forain | ||||||
Pas de données reprises dans la BCE. | ||||||
| ||||||
Qualités | ||||||
Entreprise soumise à inscription Depuis le 1 novembre 2018 | ||||||
| ||||||
Autorisations | ||||||
Pas de données reprises dans la BCE. |
| |||
Données financières | |||
Assemblée générale | mars | ||
Date de fin de l'année comptable | 30 septembre | ||
| |||
Liens entre entités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Liens externes | |||
Publications au Moniteur belge
Publications des comptes annuels à la BNB Base de données des statuts et des pouvoirs de représentation (actes notariés) |
(1)Les données de contact ont été scindées de celles relatives à l'adresse. Il se peut donc que la date de début de la donnée de contact ne soit pas correcte. Plus d’infos pour la correction.
(2)En application de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, la forme légale « Société privée à responsabilité limitée » doit, depuis le 1 janvier 2020, être lue comme étant « Société à responsabilité limitée ».
(3)En application de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, la fonction « Gérant » doit, depuis le 1 janvier 2020, être lue comme étant « Administrateur ».
Vers le haut de la page Retour