Données de l'entité enregistrée
Généralités | |||||
Numéro d'entreprise: | 0879.566.504 | ||||
Statut: | Actif | ||||
Situation juridique: | Situation normale Depuis le 23 février 2006 | ||||
Date de début: | 23 février 2006 | ||||
Dénomination: | Koger Dénomination en néerlandais, depuis le 20 février 2006 | ||||
Adresse du siège: |
Papenbergstraat 13
2280 Grobbendonk Depuis le 30 novembre 2014 | ||||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
E-mail: |
| ||||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
Type d'entité: | Personne morale | ||||
Forme légale: |
Société privée à responsabilité limitée
(2) Depuis le 20 février 2006 | ||||
Nombre d'unités d'établissement (UE): | 0 | ||||
| |||||
Fonctions | |||||
Gérant (3) | Van Den Bergh , Koen | Depuis le 20 février 2006 | |||
| |||||
Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant forain | |||||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||||
| |||||
Qualités | |||||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||||
| |||||
Autorisations | |||||
Pas de données reprises dans la BCE. |
| |||
Données financières | |||
Assemblée générale | avril | ||
Date de fin de l'année comptable | 31 décembre | ||
Date de début de l'exercice exceptionnel | 23 février 2006 | ||
Date de fin de l'exercice exceptionnel | 31 décembre 2007 | ||
| |||
Liens entre entités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Liens externes | |||
Publications au Moniteur belge
Publications des comptes annuels à la BNB Base de données des statuts et des pouvoirs de représentation (actes notariés) |
(1)Les données de contact ont été scindées de celles relatives à l'adresse. Il se peut donc que la date de début de la donnée de contact ne soit pas correcte. Plus d’infos pour la correction.
(2)En application de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, la forme légale « Société privée à responsabilité limitée » doit, depuis le 1 janvier 2020, être lue comme étant « Société à responsabilité limitée ».
(3)En application de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, la fonction « Gérant » doit, depuis le 1 janvier 2020, être lue comme étant « Administrateur ».
Vers le haut de la page Retour