Gegevens van de geregistreerde entiteit
Algemeen | |||
Ondernemingsnummer: | 0443.768.763 | ||
Status: | Actief | ||
Rechtstoestand: | Normale toestand Sinds 27 juni 2006 | ||
Begindatum: | 10 april 1991 | ||
Naam: | Electriciteitswerken PIESSENS Naam in het Nederlands, sinds 10 april 1991 | ||
Adres van de zetel: |
Houtheide 20
3150 Haacht Sinds 1 september 2006 | ||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Type entiteit: | Rechtspersoon | ||
Rechtsvorm: |
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(1) Sinds 10 april 1991 | ||
Aantal vestigingseenheden (VE): | 1
Gegevens en activiteiten per VE | ||
| |||
Functies | |||
Zaakvoerder (2) | Piessens , Björn | Sinds 1 september 2006 | |
| |||
Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater | |||
Elektrotechniek Sinds 30 oktober 2013 | |||
| |||
Hoedanigheden | |||
Inschrijvingsplichtige onderneming Sinds 1 november 2018 | |||
| |||
Toelatingen | |||
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken Sinds 30 oktober 2013 | |||
| |||
Financiële gegevens | |||
Jaarvergadering | september | ||
Einddatum boekjaar | 31 maart | ||
| |||
Linken tussen entiteiten | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Activiteiten | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Externe links | |||
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) |
(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".
(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".
Naar boven Terug