Données de l'entité enregistrée
Généralités | ||||||
Numéro d'entreprise: | 0416.327.067 | |||||
Statut: | Actif | |||||
Situation juridique: | Dissolution judiciaire ou nullité Depuis le 27 juin 2019 | |||||
Date de début: | 8 septembre 1976 | |||||
Dénomination: | LES PALMIERS Dénomination en français, depuis le 8 septembre 1976 | |||||
Radiation d'office: |
Radiation suite au non dépôt des comptes annuels
(1) Depuis le 13 mars 2018 | |||||
Adresse du siège: |
Rue de la Spinette,Vitrival 1
5070 Fosses-la-Ville Depuis le 27 avril 2015 | |||||
Numéro de téléphone: |
| |||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | |||||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | |||||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | |||||
Type d'entité: | Personne morale | |||||
Forme légale: |
Société privée à responsabilité limitée
(3) Depuis le 8 septembre 1976 | |||||
Nombre d'unités d'établissement (UE): | 1
Données et Activités par UE | |||||
| ||||||
Fonctions | ||||||
Gérant (4) | Leber , Jacques | Depuis le 27 avril 2015 | ||||
Liquidateur | Darmont , Benoit | Depuis le 27 juin 2019 | ||||
| ||||||
Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant forain | ||||||
Pas de données reprises dans la BCE. | ||||||
| ||||||
Qualités | ||||||
Entreprise soumise à inscription Depuis le 1 novembre 2018 | ||||||
| ||||||
Autorisations | ||||||
Pas de données reprises dans la BCE. |
| |||
Données financières | |||
Assemblée générale | mai | ||
Date de fin de l'année comptable | 31 décembre | ||
| |||
Liens entre entités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Liens externes | |||
Publications au Moniteur belge
Publications des comptes annuels à la BNB Base de données des statuts et des pouvoirs de représentation (actes notariés) |
(1)Cette radiation administrative indique que l'entité n'a pas déposé ses comptes annuels à la Banque nationale de Belgique et ce, pendant au moins 3 exercices comptables consécutifs.
(2)Les données de contact ont été scindées de celles relatives à l'adresse. Il se peut donc que la date de début de la donnée de contact ne soit pas correcte. Plus d’infos pour la correction.
(3)En application de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, la forme légale « Société privée à responsabilité limitée » doit, depuis le 1 janvier 2020, être lue comme étant « Société à responsabilité limitée ».
(4)En application de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, la fonction « Gérant » doit, depuis le 1 janvier 2020, être lue comme étant « Administrateur ».
Vers le haut de la page Retour