Données de l'entité enregistrée
Généralités | ||||||
Numéro d'entreprise: | 0568.844.919 | |||||
Statut: | Actif | |||||
Situation juridique: | Situation normale Depuis le 19 janvier 2015 | |||||
Date de début: | 19 janvier 2015 | |||||
Dénomination: | MANI Dénomination en français, depuis le 15 janvier 2015 | |||||
Adresse du siège: |
Rue Faider 21
1060 Saint-Gilles Depuis le 15 janvier 2015 | |||||
Numéro de téléphone: |
| |||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | |||||
E-mail: |
| |||||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | |||||
Type d'entité: | Personne morale | |||||
Forme légale: |
Société privée à responsabilité limitée
(2) Depuis le 1 novembre 2018 | |||||
Nombre d'unités d'établissement (UE): | 1
Données et Activités par UE | |||||
| ||||||
Fonctions | ||||||
Gérant (3) | Brans , Anne | Depuis le 15 janvier 2015 | ||||
| ||||||
Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant forain | ||||||
Pas de données reprises dans la BCE. | ||||||
| ||||||
Qualités | ||||||
Entreprise soumise à inscription Depuis le 30 juin 2020 | ||||||
| ||||||
Autorisations | ||||||
Pas de données reprises dans la BCE. |
| |||
Données financières | |||
Assemblée générale | mai | ||
Date de fin de l'année comptable | 31 décembre | ||
| |||
Liens entre entités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Liens externes | |||
Publications au Moniteur belge
Publications des comptes annuels à la BNB Base de données des statuts et des pouvoirs de représentation (actes notariés) |
(1)Les données de contact ont été scindées de celles relatives à l'adresse. Il se peut donc que la date de début de la donnée de contact ne soit pas correcte. Plus d’infos pour la correction.
(2)En application de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, la forme légale « Société privée à responsabilité limitée » doit, depuis le 1 janvier 2020, être lue comme étant « Société à responsabilité limitée ».
(3)En application de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, la fonction « Gérant » doit, depuis le 1 janvier 2020, être lue comme étant « Administrateur ».
Vers le haut de la page Retour