Données de l'entité enregistrée
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0880.623.012 | ||
Statut: | Actif | ||
Situation juridique: | Situation normale Depuis le 10 avril 2006 | ||
Date de début: | 10 avril 2006 | ||
Dénomination: | MODERO BRABANT-WALLON Dénomination en français, depuis le 28 juin 2021 | ||
Adresse du siège: |
Avenue Fernand Charlot(Jod.) 10
Boîte RDC
1370 Jodoigne Depuis le 28 juin 2021 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Type d'entité: | Personne morale | ||
Forme légale: |
Société privée à responsabilité limitée
(1) Depuis le 1 novembre 2018 | ||
Nombre d'unités d'établissement (UE): | 4
Liste UE - Données et Activités par UE | ||
| |||
Fonctions | |||
Administrateur | 0668.384.438 | Depuis le 28 juin 2021 | |
Administrateur | De Meuter , Jan | Depuis le 28 juin 2021 | |
Représentant permanent | Tonnus , Laurent (0668.384.438) | Depuis le 1 janvier 2017 | |
Administrateur délégué | 0668.384.438 | Depuis le 28 juin 2021 | |
| |||
Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant forain | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Qualités | |||
Employeur ONSS Depuis le 16 octobre 2014 | |||
Assujettie à la TVA Depuis le 1 janvier 2012 | |||
Entreprise soumise à inscription Depuis le 1 novembre 2018 | |||
| |||
Autorisations | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités TVA Code Nacebel version 2008(2) | |||
TVA 2008
69.103 -
Activités des huissiers de justice Depuis le 1 janvier 2012 | |||
| |||
Activités ONSS Code Nacebel version 2008(2) | |||
ONSS2008
69.103 -
Activités des huissiers de justice Depuis le 16 octobre 2014 |
| |||
Données financières | |||
Assemblée générale | juin | ||
Date de fin de l'année comptable | 31 décembre | ||
| |||
Liens entre entités | |||
0466.056.096 (JURIDIS)
est absorbée par cette entité
depuis le 28 juin 2021 | |||
| |||
Liens externes | |||
Publications au Moniteur belge
Publications des comptes annuels à la BNB Base de données des statuts et des pouvoirs de représentation (actes notariés) Répertoire des employeurs |
(1)En application de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, la forme légale « Société privée à responsabilité limitée » doit, depuis le 1 janvier 2020, être lue comme étant « Société à responsabilité limitée ».
(2)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.
Vers le haut de la page Retour