Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.
Gegevens van de geregistreerde entiteit
Algemeen | |||
Ondernemingsnummer: | 0445.546.041 | ||
Status: | Stopgezet Sinds 31 mei 2021 | ||
Rechtstoestand: | Sluiting van vereffening Sinds 31 mei 2021 | ||
Begindatum: | 22 oktober 1991 | ||
Naam: | CAPRAN Naam in het Nederlands, sinds 22 oktober 1991 | ||
Adres van de zetel: |
Koningin Elisabethplein 37
9100 Sint-Niklaas Sinds 22 oktober 1991 | ||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Type entiteit: | Rechtspersoon | ||
Rechtsvorm: |
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(1) Sinds 22 oktober 1991 | ||
Aantal vestigingseenheden (VE): | 0 | ||
| |||
Functies | |||
Zaakvoerder (2) | Annaert , Hedwig | Sinds 5 november 1991 | |
Zaakvoerder (2) | Proost , Hans | Sinds 5 november 1991 | |
| |||
Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Hoedanigheden | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Toelatingen | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
| |||
Financiële gegevens | |||
Jaarvergadering | mei | ||
Einddatum boekjaar | 31 december | ||
| |||
Linken tussen entiteiten | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Activiteiten | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Externe links | |||
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) |
(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".
(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", van 1 januari 2020 tot Bestuurder, gelezen worden als "31 mei 2021".
Naar boven Terug