Gegevens van de geregistreerde entiteit
Algemeen | |||
Ondernemingsnummer: | 0465.116.879 | ||
Status: | Actief | ||
Rechtstoestand: | Normale toestand Sinds 30 december 1998 | ||
Begindatum: | 30 december 1998 | ||
Naam: | RIAL Naam in het Nederlands, sinds 24 december 1998 | ||
Adres van de zetel: |
Erteveld 6
3650 Dilsen-Stokkem Sinds 13 april 2016 | ||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Type entiteit: | Rechtspersoon | ||
Rechtsvorm: |
Commanditaire vennootschap op aandelen
(1) Sinds 24 december 1998 | ||
Aantal vestigingseenheden (VE): | 1
Gegevens en activiteiten per VE | ||
| |||
Functies | |||
Vaste vertegenwoordiger | Geurts , Alfons (0464.987.712) | Sinds 18 april 2016 | |
Zaakvoerder (2) | 0464.987.712 | Sinds 18 april 2016 | |
| |||
Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Hoedanigheden | |||
Inschrijvingsplichtige onderneming Sinds 1 november 2018 | |||
| |||
Toelatingen | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
| |||
Financiële gegevens | |||
Kapitaal | 2.500.000,00 BEF | ||
Jaarvergadering | mei | ||
Einddatum boekjaar | 31 december | ||
| |||
Linken tussen entiteiten | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Activiteiten | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Externe links | |||
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) |
(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Commanditaire vennootschap op aandelen", sinds 1 januari 2024, gelezen worden als "Naamloze vennootschap".
(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2024 , gelezen worden als "Bestuurder".
Naar boven Terug