Gegevens van de geregistreerde entiteit
Algemeen | |||
Ondernemingsnummer: | 0552.712.136 | ||
Status: | Actief | ||
Rechtstoestand: | Normale toestand Sinds 15 mei 2014 | ||
Begindatum: | 15 mei 2014 | ||
Naam: | DA SILVA PÈRE ET FILS Naam in het Frans, sinds 12 mei 2014 | ||
Adres van de zetel: |
Jourdanplein 45
1040 Etterbeek Sinds 26 juni 2020 Doorgehaald adres sinds 16 april 2024(1) | ||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Type entiteit: | Rechtspersoon | ||
Rechtsvorm: |
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(2) Sinds 12 mei 2014 | ||
Aantal vestigingseenheden (VE): | 1
Gegevens en activiteiten per VE | ||
| |||
Functies | |||
Zaakvoerder (3) | da Costa Silva , Alexandre | Sinds 12 mei 2014 | |
| |||
Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater | |||
Basiskennis bedrijfsbeheer Sinds 30 september 2014 | |||
| |||
Hoedanigheden | |||
Inschrijvingsplichtige onderneming Sinds 1 november 2018 | |||
| |||
Toelatingen | |||
Basiskennis van het bedrijfsbeheer Sinds 25 september 2014 | |||
| |||
Financiële gegevens | |||
Jaarvergadering | juni | ||
Einddatum boekjaar | 31 december | ||
| |||
Linken tussen entiteiten | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Activiteiten | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Externe links | |||
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) |
(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.
(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".
(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".
Naar boven Terug