Gegevens van de geregistreerde entiteit
Algemeen | |||
Ondernemingsnummer: | 0871.817.687 | ||
Status: | Actief | ||
Rechtstoestand: | Normale toestand Sinds 10 februari 2005 | ||
Begindatum: | 10 februari 2005 | ||
Naam: | HERLIMAAN Naam in het Nederlands, sinds 4 februari 2005 | ||
Adres van de zetel: |
Ursulinenhof 4
bus 4.02
3500 Hasselt Sinds 8 februari 2023 | ||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Type entiteit: | Rechtspersoon | ||
Rechtsvorm: |
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(1) Sinds 1 november 2018 | ||
Aantal vestigingseenheden (VE): | 1
Gegevens en activiteiten per VE | ||
| |||
Functies | |||
Zaakvoerder (2) | Beneens , Roel | Sinds 31 december 2007 | |
Zaakvoerder | Heynen , Ann | Sinds 24 december 2021 | |
| |||
Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Hoedanigheden | |||
Inschrijvingsplichtige onderneming Sinds 18 februari 2021 | |||
| |||
Toelatingen | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
| |||
Financiële gegevens | |||
Jaarvergadering | mei | ||
Einddatum boekjaar | 31 december | ||
| |||
Linken tussen entiteiten | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Activiteiten | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Externe links | |||
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) |
(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".
(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".
Naar boven Terug